Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Callaini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Callaini
Nasce a Monticiano (Siena) il 25 settembre 1848
Deceduto a Firenze il 3 aprile 1933
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 3 aprile 1933
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
113
Interventi e citazioni
|
6
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (1)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 1 risultati
Anno
1903
XXI Legislatura del Regno d'Italia
"Commessi gerenti demaniali" (iniziativa Parlamentare) -
C.68
, 29 gennaio 1903
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
Progetti di legge presentati
1901
1
1902
1
1903
1
1908
1