Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Callaini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Callaini
Nasce a Monticiano (Siena) il 25 settembre 1848
Deceduto a Firenze il 3 aprile 1933
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 3 aprile 1933
1
Incarichi parlamentari
|
6
Progetti di legge presentati
|
113
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
XX Legislatura del Regno d'Italia
Giunta permanente per le elezioni
Segretario dal 31 gennaio 1898 al 15 luglio 1898
Giunta permanente per le elezioni
Membro dal 18 novembre 1898 al 30 giugno 1899
Giunta permanente per le elezioni
Membro dal 17 novembre 1899 al 17 maggio 1900
XXI Legislatura del Regno d'Italia
Giunta permanente per le elezioni
Membro dal 29 giugno 1900 al 6 febbraio 1902
Giunta permanente per le elezioni
Membro dal 11 marzo 1902 al 18 ottobre 1904
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Giunta permanente per le elezioni
Membro dal 27 marzo 1906 al 8 febbraio 1909
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Giunta generale dei bilanci e dei conti consuntivi
Membro dal 12 febbraio 1910 al 29 settembre 1913
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Giunta generale del bilancio e dei conti consuntivi
Membro dal 4 dicembre 1915 al 29 settembre 1919
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
Progetti di legge presentati
1901
1
1902
1
1903
1
1908
1