Deputati
Luigi Cesaro
Nasce
a
Sant'Antimo
(Napoli)
il
19 febbraio 1952
Laurea in giurisprudenza; avvocato
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
- Elezioni di domenica 21 aprile 1996 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 06 maggio 1996 , con convalida del 16 aprile 1997
Eletto
nella circoscrizione CAMPANIA 1
per la lista FORZA ITALIA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 31 maggio 2000 per dimissioni
Viene sostituito da
Francesco Maione.