Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Granelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Granelli
Nasce a Lovere (Bergamo) il 1 marzo 1929
Deceduto il 1 dicembre 1999
Pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
8
Incarichi di governo
|
16
Atti di indirizzo e controllo
|
154
Interventi
|
79
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (3)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e AIEA/UNESCO per il rinnovo dell'accordo relativo al finanziamento del centro di Trieste, firmate a Vienna il 14 luglio 1982 e a Trieste il 23 settembre 1982 (iniziativa Governativa) -
C.648
, 13 ottobre 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e AIEA/UNESCO per il rinnovo dell'accordo relativo al finanziamento del Centro di Trieste, firmate a Vienna il 14 luglio 1982 e a Trieste il 23 settembre 1982.
Istituzione del servizio nazionale della protezione civile (iniziativa Governativa) -
C.878
, 19 novembre 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Partecipazione italiana al finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo per il biennio 1984-1985 (iniziativa Governativa) -
C.1099
, 30 dicembre 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Partecipazione italiana al finanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo per il biennio 1984-85.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1968
2
1969
7
1970
11
1971
5
1972
11
1973
10
1976
2
1977
2
1978
2
1983
3
1984
3
1985
8
1986
6
1987
6
1988
1