Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Granelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Granelli
Nasce a Lovere (Bergamo) il 1 marzo 1929
Deceduto il 1 dicembre 1999
Pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
8
Incarichi di governo
|
16
Atti di indirizzo e controllo
|
154
Interventi
|
79
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (3)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1984
IX Legislatura della Repubblica italiana
Istituzione del Ministero dell'ecologia (iniziativa Governativa) -
C.1203
, 27 gennaio 1984
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Integrazione per l'anno 1984 dei contributi straordinari concessi al Consiglio nazionale delle ricerche per la attuazione di programmi spaziali nazionali (iniziativa Governativa) -
C.1972
, 30 luglio 1984
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Integrazione per l'anno 1984 dei contributi straordinari concessi al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di programmi spaziali nazionali.
Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale (iniziativa Governativa) -
C.2038
, 12 settembre 1984
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1968
2
1969
7
1970
11
1971
5
1972
11
1973
10
1976
2
1977
2
1978
2
1983
3
1984
3
1985
8
1986
6
1987
6
1988
1