Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Passoni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Passoni
Nasce a Torino (Piemonte) il 29 dicembre 1926
Deceduto il 17 settembre 2005
Laurea in scienze economiche e commerciali; commercialista.
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
85
Progetti di legge presentati
|
106
Interventi
|
Gruppi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
IV Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
Membro dal 21 gennaio 1964 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA )
V Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
Vicepresidente dal 9 luglio 1968 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA )
Membro dal 9 luglio 1968 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1958
8
1959
11
1960
4
1961
1
1962
2
1963
4
1964
2
1965
2
1966
4
1967
9
1968
13
1969
12
1970
5
1971
7
1972
1