Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Passoni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Passoni
Nasce a Torino (Piemonte) il 29 dicembre 1926
Deceduto il 17 settembre 2005
Laurea in scienze economiche e commerciali; commercialista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
106
Interventi
|
85
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1970
V Legislatura della Repubblica italiana
LUZZATTO ed altri: Adozione del metodo del quoziente matematico per la ripartizione proporzionale dei seggi nelle elezioni regionali, provinciali e comunali (iniziativa Parlamentare) -
C.2252
, 24 gennaio 1970
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOIARDI ed altri: Nuove norme in materia di imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dipendente e di imposta complementare progressiva sui redditi complessivi (iniziativa Parlamentare) -
C.2361
, 25 febbraio 1970
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LUZZATTO ed altri: Modifiche al codice penale (iniziativa Parlamentare) -
C.2528
, 20 maggio 1970
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LATTANZI ed altri: Riduzione della ferma militare a dodici mesi; aumento a 500 lire del soldo giornaliero dei militari; istituzione della ferma civile (iniziativa Parlamentare) -
C.2870
, 24 novembre 1970
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TERRAROLI ed altri: Istituzione dell'ente "Comprensorio del Garda" (iniziativa Parlamentare) -
C.2947
, 18 dicembre 1970
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1958
8
1959
11
1960
4
1961
1
1962
2
1963
4
1964
2
1965
2
1966
4
1967
9
1968
13
1969
12
1970
5
1971
7
1972
1