Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Passoni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Passoni
Nasce a Torino (Piemonte) il 29 dicembre 1926
Deceduto il 17 settembre 2005
Laurea in scienze economiche e commerciali; commercialista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
106
Interventi
|
85
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (7)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (7)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
Anno
1971
V Legislatura della Repubblica italiana
LUZZATTO ed altri: Riduzione dal 21° al 18° anno del limite per la maggiore età (iniziativa Parlamentare) -
C.3034
, 4 febbraio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CERAVOLO ed altri: Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 17-bis del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, concernente provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (iniziativa Parlamentare) -
C.3249
, 31 marzo 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CERAVOLO ed altri: Miglioramenti e modifiche ai trattamenti economici delle pensioni dell'INPS (iniziativa Parlamentare) -
C.3401
, 19 maggio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CERAVOLO ed altri: Miglioramenti e modifiche ai trattamenti economici delle pensioni dell'INPS (iniziativa Parlamentare) -
C.3476
, 23 giugno 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SKERK ed altri: Riapertura dei termini previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare (iniziativa Parlamentare) -
C.3492
, 2 luglio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCALFARI ed altri: Giudizio di conformità costituzionale delle materie oggetto di referendum abrogativo (iniziativa Parlamentare) -
C.3522
, 13 luglio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LATTANZI ed altri: Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare obbligatorio (iniziativa Parlamentare) -
C.3899
, 17 dicembre 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1958
8
1959
11
1960
4
1961
1
1962
2
1963
4
1964
2
1965
2
1966
4
1967
9
1968
13
1969
12
1970
5
1971
7
1972
1