Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Marco Arturo Vicini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Marco Arturo Vicini
Nasce a Pievepelago (Modena) il 25 aprile 1874
Deceduto a Modena il 10 gennaio 1956
Sindaco di Pievepelago (Mantova)
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
2
Progetti di legge presentati
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
65
Interventi e citazioni
pagina
1
di 4
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
modificazioni alla, legge elettorale politica
pp. 124
pp. 10832
pp. 10834
pp. 10841
pp. 10858
pp. 10861
pp. 10862
pp. 10893
pp. 10926
pp. 10927
pp. 10933
pp. 10941
pp. 10950
ricostruzioni e riparazioni in dipendenza del terremoto garfagnino - 'emiliano
pp. 582
riforma del tiro a segno nazionale
pp. 582
agguati comunisti di Roccastrada
pp. 783
norme sulla circolazione delle autovetture e sul trasporto di passeggeri
pp. 1101
pp. 10553
dichiarazioni di voto
pp. 1111
pp. 1574
emendamenti al disegno di legge sulla riforma dell'amministrazione dello Stato
pp. 1185
pp. 1211
pp. 1215
pp. 1282
riduzione del personale ferroviario
pp. 1222
stanziamento di fondi per costruzioni nei paesi colpiti dal terremoto
pp. 1243
pp. 1248
aumento del numero degli impiegati ferroviari
pp. 1262
miglioramento economico ai maestri elementari
pp. 1387
agevolazioni nei concorsi magistrali ai maestri mutilati ed invalidi
pp. 1444
personale famigliare delle scuole militari
pp. 1445
assunzione degli invalidi di guerra nei pubblici impieghi
pp. 1474
raccomandazione al Governo a favore delle amministrazioni straordinarie comunali
pp. 1580
arresti arbitrari in provincia di Modena
pp. 1662
polizza di assicurazione ai militari della Croce Rossa
pp. 1707
ordinamento giudiziario
pp. 1772
assegno temporaneo ai musicanti effettivi militari
pp. 3235
autorizzazione a procedere contro il deputato Picelli
pp. 3371
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929