Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Matteo Mazziotti
/
XXI Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Matteo Mazziotti
Nasce a Napoli il 17 giugno 1851
Deceduto a Roma il 1 giugno 1928
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato, Pubblicista / Giornalista
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 1 giugno 1928
XXI Legislatura del Regno d'Italia (16.06.1900 - 18.10.1904)
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
109
Interventi e citazioni
pagina
1
di 6
XXI Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
bilancio delle finanze
pp. 216
pp. 3716
pp. 6650
Sottosegretario di Stato per le finanze
pp. 250
pp. 2264
bilancio dei lavori pubblici
pp. 615
pp. 2424
bilancio dei lavori p u b ' blici
pp. 1086
pp. 1188
pp. 1193
delle poste e telegrafi
pp. 1583
Sanfìlippo (canone daziario di T e r mini - Imerese)
pp. 2428
Del Balzo G. (crisi nella provincia di Avellino)
pp. 2620
Guerci (uffici del registro)
pp. 2630
Calvi (vendita del sale)
pp. 2708
pp. 2709
P a s t o r e (imposta t e r r e n i nel Mantovano)
pp. 2941
Riccio (ufficio catasto di Caserta)
pp. 3040
pp. 3041
S p i r i t o B. (atti notarili)
pp. 3288
Morgari (personale tabacchi)
pp. 3554
Rossi T. (repertorio doganale)
pp. 3667
Rossi E. (ufficio doganale di Palermo)
pp. 3737
pp. 3739
E n g e l (geometri catastali)
pp. 3765
Grassi - Yoces (alcools siciliani)
pp. 3900
Stelluti - Scala (congrue dei parroci)
pp. 4018
pp. 4021
petizioni
pp. 2348
pp. 2350
pp. 2584
pp. 4058
pp. 4063
pp. 6324
pp. 6326
Id. (decreto finanziario di amnistia)
pp. 4066
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909