Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maurizio Balocchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maurizio Balocchi
Nasce a Firenze (Toscana) il 24 novembre 1942
Deceduto il 15 febbraio 2010
Diploma di qualifica di istituto professionale per il commercio; Amministratore immobiliare e condominiale, Amministratore di partito
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
534
Progetti di legge presentati
|
223
Atti di indirizzo e controllo
|
6
Interventi
|
Organi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 11 giugno 1992 al 14 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Questore dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
Membro dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
IV Commissione (difesa)
Membro dal 25 maggio 1994 al 15 dicembre 1994
Comitato per la sicurezza
Membro dal 27 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Comitato per gli affari del personale
Membro dal 5 luglio 1994 al 8 maggio 1996
Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione
Membro dal 7 luglio 1994 al 8 maggio 1996
II Commissione (giustizia)
Membro dal 15 dicembre 1994 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 4 giugno 1996 al 22 maggio 1997
Membro dal 20 gennaio 1999 al 26 ottobre 1999
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 22 maggio 1997 al 20 gennaio 1999
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 1 giugno 1998 al 2 giugno 2000
VI Commissione (finanze)
Membro dal 26 ottobre 1999 al 29 maggio 2001
XVI Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 15 maggio 2008 al 15 febbraio 2010
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1992
46
1993
74
1994
62
1995
39
1996
204
1997
68
1998
18
1999
17
2000
5
2008
1