Nasce
a
Firenze
(Toscana)
il
24 novembre 1942 Deceduto il 15 febbraio 2010
Diploma di scuola media, computista commerciale; amministratore immobiliare; assicuratore
XI Legislatura della Repubblica italiana (23.04.1992 - 14.04.1994)
Proclamato il 15 aprile 1992 , con convalida del 04 marzo 1993
Eletto
nella circoscrizione GENOVA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 aprile 1994