Nasce
a
Firenze
(Toscana)
il
24 novembre 1942 Deceduto il 15 febbraio 2010
Diploma di scuola media, computista commerciale; amministratore immobiliare; assicuratore
XII Legislatura della Repubblica italiana (15.04.1994 - 08.05.1996)
Proclamato il 02 aprile 1994 , con convalida del 29 marzo 1995
Eletto
nel collegio di Chiavari
(circoscrizione LIGURIA)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 08 maggio 1996