Deputati
Nicola Bono
Nasce
a
Modica
(Ragusa)
il
9 ottobre 1952
Laurea in economia e commercio; dottore commercialista
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
- Elezioni di domenica 13 maggio 2001 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 21 maggio 2001 , con convalida del 16 maggio 2002
Eletto
nel collegio di Avola
(circoscrizione SICILIA 2)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 27 aprile 2006