Deputati
Oscar Luigi Scalfaro
Nasce
a
Novara
(Piemonte)
il
9 settembre 1918
Deceduto il 29 gennaio 2012
Laurea in giurisprudenza; magistrato.
Presidente della Repubblica dal 28 maggio 1992 al 15 maggio 1999
VIII Legislatura della Repubblica italiana (20.06.1979 - 11.07.1983)
- Elezioni di domenica 3 giugno 1979 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 17 giugno 1979 , con convalida del 13 febbraio 1980
Eletto
nella circoscrizione TORINO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 luglio 1983