Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Otello Magnani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Otello Magnani
Nasce a Cesena (Forli') il 17 gennaio 1906
Deceduto il 17 febbraio 1972
Sindacalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
37
Interventi
|
60
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (2)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 2 risultati
Anno
1961
III Legislatura della Repubblica italiana
SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (iniziativa Parlamentare) -
C.2980
, 22 aprile 1961
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MAZZONI ed altri: Modifica delle tasse di concessione governativa per le licenze di caccia e di uccellagione e per la concessione di riserva aperta di caccia (iniziativa Parlamentare) -
C.3063
, 7 giugno 1961
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1953
4
1954
11
1955
7
1956
4
1957
6
1958
10
1959
12
1960
3
1961
2
1962
1