Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Palmiro Togliatti
/
Assemblea Costituente
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Palmiro Togliatti
Nasce a Genova (Liguria) il 26 marzo 1893
Deceduto il 21 agosto 1964
Laurea in giurisprudenza; funzionario di partito.
Commemorazioni
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 8 settembre 1964
Assemblea Costituente (25.06.1946 - 31.01.1948)
Elezioni di domenica 2 giugno 1946
Costituente: proporzionale (1946)
Proclamato il 18 giugno 1946 , con convalida del 25 luglio 1946
Eletto nella circoscrizione COLLEGIO UNICO NAZIONE per la lista Partito Comunista Italiano con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 31 gennaio 1948
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
71
Interventi
|
Organi parlamentari
Assemblea Costituente
Commissione per la costituzione
Membro dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Prima sottocommissione
Membro dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Comitato di redazione
Membro dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Commissione per i trattati internazionali
Vicepresidente dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Membro dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Commissione speciale per riferire sul disegno di legge costituzionale "proroga del termine previsto per la durata della costituente"
Membro dal 11 giugno 1947 al 31 gennaio 1948
Naviga
ultimo esito ricerca
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968