Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Palmiro Togliatti
/
Assemblea Costituente
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Palmiro Togliatti
Nasce a Genova (Liguria) il 26 marzo 1893
Deceduto il 21 agosto 1964
Laurea in giurisprudenza; funzionario di partito.
Commemorazioni
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 8 settembre 1964
Assemblea Costituente (25.06.1946 - 31.01.1948)
Elezioni di domenica 2 giugno 1946
Costituente: proporzionale (1946)
Proclamato il 18 giugno 1946 , con convalida del 25 luglio 1946
Eletto nella circoscrizione COLLEGIO UNICO NAZIONE per la lista Partito Comunista Italiano con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 31 gennaio 1948
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
71
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
Assemblea Costituente
Commissione per i trattati internazionali
Vicepresidente dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968