Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Cabras
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Cabras
Nasce a Roma (Lazio) il 16 gennaio 1931
Laurea in medicina e chirurgia; medico chirurgo
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
86
Progetti di legge presentati
|
58
Atti di indirizzo e controllo
|
64
Interventi
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 25 maggio 1972 al 10 luglio 1974
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di edilizia
Membro dal 9 agosto 1972 al 4 luglio 1976
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 16 marzo 1974 al 4 luglio 1976
Sostituisce:
Tina Anselmi
II Commissione affari della presidenza del consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
Membro dal 11 luglio 1974 al 4 luglio 1976
Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani
Membro dal 25 novembre 1975 al 4 luglio 1976
Subentra a:
Cesare Allegri
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi
Membro dal 2 febbraio 1976 al 4 luglio 1976
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel mezzogiorno
Membro dal 20 maggio 1976 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Commissione parlamentare d'inchesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi
Membro dal 5 agosto 1976 al 19 giugno 1979
IX Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel mezzogiorno
Membro dal 5 agosto 1976 al 20 dicembre 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 2 dicembre 1977 al 19 giugno 1979
Sostituisce:
Baldassare Armato
VIII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
XIII Commissione (lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione)
Membro dal 8 agosto 1979 al 29 ottobre 1980
Sostituisce:
Giovanni Angelo Fontana
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via fani, sul sequestro e l'assassino di aldo moro e sul terrorismo in italia
Membro dal 20 marzo 1980 al 29 giugno 1983
Subentra a:
Rodolfo Carelli
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 26 novembre 1980 al 11 luglio 1983
Subentra a:
Guido Bodrato
VIII Commissione (istruzione e belle arti)
Membro dal 28 giugno 1981 al 1 dicembre 1982
Sostituisce:
Giancarlo Tesini
Membro dal 21 dicembre 1982 al 11 luglio 1983
Sostituisce:
Nicola Vernola
IX Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (istruzione e belle arti)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
Membro dal 13 luglio 1988 al 3 agosto 1989
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
Membro dal 3 agosto 1989 al 17 ottobre 1989
XI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
Membro dal 23 settembre 1992 al 14 aprile 1994
Vicepresidente dal 30 settembre 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1972
6
1973
5
1974
5
1975
4
1976
6
1977
7
1978
2
1979
12
1980
6
1981
5
1982
4
1983
5
1984
8
1985
4
1986
6
1987
1