Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Ricciotti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Ricciotti
Nasce a Roma (Lazio) il 5 agosto 1963
Maturita' scientifica; funzionario di azienda privata
Organi parlamentari
|
88
Progetti di legge presentati
|
169
Atti di indirizzo e controllo
|
18
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
RINNOVAMENTO ITALIANO
Membro dal 15 maggio 1996 (RINNOVAMENTO ITALIANO )
Tesoriere dal 29 maggio 1996 (RINNOVAMENTO ITALIANO )
MISTO
Membro dal 11 febbraio 1999 (MISTO )
Misto - rinnovamento italiano
Membro dal 11 marzo 1999 al 25 marzo 1999
Misto - rinnovamento italiano
Membro dal 25 marzo 1999 al 15 novembre 1999
FORZA ITALIA
Membro dal 22 novembre 1999 (FORZA ITALIA )
XIV Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Membro dal 4 giugno 2001 (FORZA ITALIA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
6
1997
13
1998
1
2000
5
2001
17
2002
16
2003
16
2004
8
2005
6