Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pasquale Bandiera
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pasquale Bandiera
Nasce a Siracusa (Sicilia) il 14 febbraio 1924
Deceduto il 3 maggio 2002
Laurea in scienze politiche; giornalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
226
Atti di indirizzo e controllo
|
252
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
94
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (3)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (9)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (3)
Tutti
Hai trovato 9 risultati
Anno
1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (iniziativa Parlamentare) -
C.91
, 15 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ASCARI RACCAGNI ed altri: Modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni del cessato partito nazionale fascista (iniziativa Parlamentare) -
C.246
, 5 agosto 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.
DEL PENNINO ed altri: Norme sui depositi dei fondi degli enti pubblici non economici (iniziativa Parlamentare) -
C.247
, 5 agosto 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BANDIERA ed altri: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad acquistare obbligazioni emesse per il finanziamento dell'edilizia cooperativa, economica e popolare (iniziativa Parlamentare) -
C.332
, 11 agosto 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
AGNELLI ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza (iniziativa Parlamentare) -
C.457
, 23 settembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BANDIERA: Integrazione dell'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 - Ruoli organici del personale della carriera direttiva civile dell'amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (iniziativa Parlamentare) -
C.673
, 27 ottobre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BANDIERA: Applicabilità agli ufficiali trattenuti o richiamati in servizio dell'articolo 5, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (iniziativa Parlamentare) -
C.735
, 11 novembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme integrative ed interpretative della legge 18 aprile 1975, n. 148.
CUMINETTI ed altri: Modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (iniziativa Parlamentare) -
C.879
, 2 dicembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MARIOTTI ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "Biennale di Venezia" (iniziativa Parlamentare) -
C.964
, 21 dicembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: "Nuovo ordinamento dell'ente autonomo "Biennale di Venezia"".
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
7
1973
5
1974
6
1975
16
1976
9
1977
15
1978
7
1979
14
1980
4
1981
6
1982
2
1983
3