Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pasquale Bandiera
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pasquale Bandiera
Nasce a Siracusa (Sicilia) il 14 febbraio 1924
Deceduto il 3 maggio 2002
Laurea in scienze politiche; giornalista.
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
94
Progetti di legge presentati
|
226
Atti di indirizzo e controllo
|
252
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione difesa
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
III Commissione affari esteri, emigrazione
Membro dal 7 luglio 1973 al 14 marzo 1974
Sostituisce:
Ugo La Malfa
Membro dal 23 novembre 1974 al 12 febbraio 1976
Sostituisce:
Ugo La Malfa
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazioni a procedere in giudizio
Membro dal 23 aprile 1975 al 4 luglio 1976
Subentra a:
Oddo Biasini
Presidente dal 30 aprile 1975 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione difesa
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
Membro dal 15 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Presidente dal 16 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Commissione speciale incaricata dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 696 concernente istituzione e ordinamento del servizio per la informazione e la sicurezza
Membro dal 28 gennaio 1977 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti
Membro dal 27 ottobre 1977 al 19 giugno 1979
VII Commissione (difesa)
Vicepresidente dal 11 luglio 1979 al 5 aprile 1980
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti
Membro dal 19 maggio 1982 al 11 luglio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
7
1973
5
1974
6
1975
16
1976
9
1977
15
1978
7
1979
14
1980
4
1981
6
1982
2
1983
3