Deputati
Pier Luigi Bersani
Nasce
a
Bettola
(Piacenza)
il
29 settembre 1951
Laurea in filosofia; funzionario di partito
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
- Elezioni di domenica 13 maggio 2001 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 18 maggio 2001 , con convalida del 13 marzo 2002
Eletto
nel collegio di Fidenza
(circoscrizione EMILIA-ROMAGNA)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 19 luglio 2004 per dimissioni per incompatibilita'
Viene sostituito da
Massimo Tedeschi.