Deputati
Pierino Azimonti
Nasce
a
Sacconago
(Busto Arsizio)
il
22 dicembre 1909
Deceduto il 6 luglio 1991
Sindacalista.
III Legislatura della Repubblica italiana (12.06.1958 - 15.05.1963)
- Elezioni di domenica 25 maggio 1958 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 01 giugno 1958 , con convalida del 02 ottobre 1958
Eletto
nella circoscrizione COMO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 15 maggio 1963