Nasce
a
Roma
(Lazio)
il
15 novembre 1930 Deceduto il 27 settembre 2012
laurea in giurisprudenza;docente universitario, ordinario distoria contemporanea
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
Proclamato il 06 maggio 1996 , con convalida del 16 aprile 1997
Eletto
nella circoscrizione PIEMONTE 1
per la lista FORZA ITALIA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001