Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pio La Torre
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pio La Torre
Nasce a Palermo (Sicilia) il 24 dicembre 1927
Deceduto il 30 aprile 1982
Laurea in scienze politiche; sindacalista.
Gruppi
|
58
Progetti di legge presentati
|
62
Atti di indirizzo e controllo
|
23
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in sicilia
Membro dal 28 luglio 1972 al 23 gennaio 1973
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in sicilia
Membro dal 22 febbraio 1973 al 4 luglio 1976
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel mezzogiorno
Membro dal 20 maggio 1976 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 5 luglio 1976 al 24 gennaio 1977
IX Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel mezzogiorno
Membro dal 5 agosto 1976 al 23 marzo 1977
VII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 24 gennaio 1977 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (agricolture e foreste)
Membro dal 11 luglio 1979 al 20 settembre 1979
VII Commissione (difesa)
Membro dal 20 settembre 1979 al 30 aprile 1982
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
6
1973
7
1974
5
1975
3
1976
6
1977
1
1978
3
1979
13
1980
5
1981
6
1982
3