Deputati
Ramon Mantovani
Nasce
a
Manresa
il
13 febbraio 1955
Licenza media superiore; funzionario di partito
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
- Elezioni di domenica 21 aprile 1996 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 27 aprile 1996 , con convalida del 23 ottobre 1996
Eletto
nel collegio di Faenza
(circoscrizione EMILIA-ROMAGNA)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001