Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roberto Lucifero
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roberto Lucifero d'Aprigliano
(Roberto Lucifero)
Nasce a Roma (Lazio) il 16 dicembre 1903
Deceduto il 11 gennaio 1993
Laurea in giurisprudenza; pubblicista.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
11
Progetti di legge presentati
|
164
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
Assemblea Costituente
Giunta delle elezioni
Membro dal 26 giugno 1946 al 31 gennaio 1948
Commissione per la costituzione
Membro dal 19 luglio 1946 al 17 ottobre 1947
Prima sottocommissione
Membro dal 19 luglio 1946 al 17 ottobre 1947
Terza commissione per l'esame dei disegni di legge
Membro dal 24 settembre 1946 al 31 gennaio 1948
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge sulle nuove formule di giuramento
Membro dal 10 dicembre 1946 al 31 gennaio 1948
Commissione per esaminare il fondamento dell'accusa rivolto dall'onorevole finocchiaro aprile all'onorevole parri
Membro dal 27 febbraio 1947 al 27 febbraio 1947
Commissione speciale per l'esame delle leggi elettorali
Membro dal 5 maggio 1947 al 16 giugno 1947
II Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione diritto - procedura e ordinamento giudiziario - affari di giustizia
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.501: "provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in calabria"
Vicepresidente dal 12 dicembre 1953 al 11 giugno 1958
Membro dal 12 dicembre 1953 al 11 giugno 1958
Rappresentanza della Camera all'assemblea consultiva del consiglio d'europa
Membro dal 7 maggio 1954 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.1481: "costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di trieste e nella provincia di gorizia"
Membro dal 16 marzo 1955 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge de francesco n.1459: "norme generali sull'azione amministrativa"
Membro dal 24 maggio 1955 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.1738: "provvedimenti straordinari per la calabria" e delle similiari proposte di legge nn.1147 e 2837
Membro dal 25 luglio 1955 al 12 ottobre 1955
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge costituzionale n.1942: "facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria" e del disegno di legge n.1944: "riforma del contenzioso tributario"
Membro dal 21 febbraio 1956 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione industria e commercio - artigianato - commercio estero
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1960
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 1 luglio 1960 al 15 maggio 1963
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1953
2
1955
1
1956
1
1957
2
1958
1
1959
4