Organi del
XII Commissione Industria e commercio - artigianato - commercio estero
12 giugno 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
-
-
Enrico Roselli
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 30.07.1958 al 30.06.1959
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 30.06.1960
-
-
Danilo de' Cocci
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 06.07.1960 al 30.06.1961
dal 01.07.1961 al 30.06.1962
dal 01.07.1962 al 15.05.1963
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963