Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ruggero Lombardi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ruggero Lombardi
Nasce a Lucera (Foggia) il 8 luglio 1898
Deceduto il 9 marzo 1976
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
3
Incarichi di governo
|
55
Progetti di legge presentati
|
181
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione lavori pubblici
Membro dal 15 giugno 1948 al 28 settembre 1948
III Commissione diritto - procedura e ordinamento giudiziario- affari di giustizia - autorizzazione a procedere
Membro dal 28 settembre 1948 al 1 luglio 1949
I Commissione affari interni - ordinamento politico e amministrativo - affari di culto - spettacoli - attività sportive - stampa
Membro dal 1 luglio 1949 al 1 luglio 1951
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione
Membro dal 12 maggio 1951 al 24 giugno 1953
X Commissione industria e commercio - turismo
Membro dal 1 luglio 1951 al 24 giugno 1953
Commissione d'indagine per giudicare sul fondamento dell'accusa rivolta dal deputato grilli al deputato ferrario celestino
Membro dal 27 luglio 1951 al 7 agosto 1951
Subentra a:
Silvano Baresi
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge gatto ed altri, n.2750: "provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico"
Membro dal 23 settembre 1952 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione finanze e tesoro
Membro dal 22 luglio 1953 al 30 giugno 1955
X Commissione industria e commercio
Membro dal 12 dicembre 1953 al 30 giugno 1956
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.618: "attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività"
Membro dal 2 marzo 1954 al 11 giugno 1958
I Commissione affari interni - ordinamento politico ed amministrativo - affari di culto - spettacoli - attività sportive - stampa
Membro dal 1 luglio 1956 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.2814, per la ratifica dei trattati sul mercato comune e sull'euratom
Membro dal 9 aprile 1957 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione trasporti - poste e telecomunicazioni - marina mercantile
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1962
XII Commissione industria e commercio - artigianato - commercio estero
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1962
Commissione speciale per l'esame del disegno n. 2076, delle proposte di legge nn. 247, 248, 933, 1172, 1714, 1903 e della proposta di inchiesta parlamentare n. 582, concernenti la tutela della libertà di concorrenza
Membro dal 31 maggio 1960 al 21 febbraio 1962
XIV Commissione igiene e sanita' pubblica
Membro dal 1 luglio 1962 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici
Membro dal 21 gennaio 1964 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
2
1950
1
1951
2
1952
1
1953
2
1954
1
1955
4
1956
3
1957
2
1958
4
1959
6
1960
1
1961
9
1962
1
1964
4
1965
4
1966
2
1967
3
1968
1