Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ruggero Villa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ruggero Villa
Nasce a Monte Compatri (Roma) il 6 marzo 1914
Deceduto il 12 novembre 2006
Licenza media superiore; pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
25
Atti di indirizzo e controllo
|
135
Interventi
|
245
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
VILLA ed altri: Norme transitorie per il collocamento a riposo degli ufficiali del ruolo servizi dell'Aeronautica militare (iniziativa Parlamentare) -
C.4808
, 24 gennaio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VILLA ed altri: Perequazione assegno Cassa ufficiali - Esercito - indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio permanente (iniziativa Parlamentare) -
C.4890
, 20 febbraio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PEDINI ed altri: Istituzione presso il Ministero degli affari esteri di un Ufficio e di un Consiglio nazionale per il servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale (iniziativa Parlamentare) -
C.4910
, 27 febbraio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GREGGI ed altri: Nuova disciplina ed estensione degli assegni familiari ed aumento delle loro misure (iniziativa Parlamentare) -
C.4956
, 4 marzo 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TOGNI ed altri: Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro (iniziativa Parlamentare) -
C.4975
, 6 marzo 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1953
4
1954
2
1955
1
1956
4
1957
7
1958
7
1959
21
1960
16
1961
10
1962
4
1963
15
1964
17
1965
11
1966
3
1967
7
1968
5
1969
6
1970
8
1971
15
1972
23
1973
9
1974
10
1975
6
1976
19
1977
8
1978
6
1979
1