Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Sauro Turroni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Sauro Turroni
Nasce a Forli' (Emilia-Romagna) il 25 novembre 1947
Laurea in architettura; dirigente regionale
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
250
Progetti di legge presentati
|
1125
Atti di indirizzo e controllo
|
66
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
VERDI
Membro dal 6 maggio 1992 (VERDI )
XII Legislatura della Repubblica italiana
PROGRESSISTI - FEDERATIVO
Membro dal 21 aprile 1994 (PROGRESSISTI - FEDERATIVO )
XIII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Membro dal 15 maggio 1996 (MISTO )
Misto - verdi - l'ulivo
Membro dal 19 dicembre 1997 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1992
30
1993
26
1994
64
1995
45
1996
41
1997
12
1998
16
1999
9
2000
7