Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Sebastiano Tecchio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Sebastiano Tecchio
Nasce a Vicenza il 3 gennaio 1807
Deceduto a Venezia il 24 gennaio 1886
Primo Presidente della Corte di appello di Venezia
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 24 gennaio 1886
Presidente della Camera
Legislatura VIII del Regno d'Italia
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
538
Interventi e citazioni
|
4
Incarichi parlamentari
V Legislatura del Regno di Sardegna
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 9 gennaio 1857 al 25 ottobre 1857
VI Legislatura del Regno di Sardegna
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 14 dicembre 1858 al 21 gennaio 1860
VII Legislatura del Regno di Sardegna
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 2 aprile 1860 al 17 dicembre 1860
VIII Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 18 febbraio 1861 al 21 marzo 1862
Presidente dal 22 marzo 1862 al 24 maggio 1863
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
I Legislatura
08.05.1848 - 30.12.1848
II Legislatura
01.02.1849 - 30.03.1849
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849
IV Legislatura
20.12.1849 - 20.11.1853
V Legislatura
19.12.1853 - 25.10.1857
VI Legislatura
14.12.1857 - 21.01.1860
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867