Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Silvio Berlusconi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Silvio Berlusconi
Nasce a Milano (Lombardia) il 29 settembre 1936
Laurea in giurisprudenza ed in ingegneria dell'organizzazione; Imprenditore
Presidente del Consiglio
I Governo Berlusconi (10.05.1994 - 17.01.1995)
II Governo Berlusconi (10.06.2001 - 23.04.2005)
III Governo Berlusconi (23.04.2005 - 17.05.2006)
IV Governo Berlusconi (07.05.2008 - 16.11.2011)
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
9
Incarichi di governo
|
61
Atti di indirizzo e controllo
|
13
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
588
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (3)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (3)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
2012
XVI Legislatura della Repubblica italiana
S. 2235. - "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" (approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato) (5457) (iniziativa Governativa) -
C.5457
, 18 settembre 2012
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (5457)
S. 2236. - "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione " (approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato) (5458) (iniziativa Governativa) -
C.5458
, 18 settembre 2012
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (5458)
S. 2237. - "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" (approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato) (5473) (iniziativa Governativa) -
C.5473
, 25 settembre 2012
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1994
136
1995
10
1996
3
1997
5
1998
1
1999
1
2000
3
2001
42
2002
114
2003
72
2004
59
2005
21
2006
4
2007
2
2008
28
2009
23
2010
25
2011
36
2012
3