Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Tiziana Valpiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Tiziana Valpiana
Nasce a Brescia (Lombardia) il 21 novembre 1951
Diploma di scuola universitaria per assistenti sociali; operatrice sociale
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
388
Progetti di legge presentati
|
1624
Atti di indirizzo e controllo
|
99
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
Membro dal 21 aprile 1994 (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI )
XIII Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 15 maggio 1996 (COMUNISTA )
MISTO
Membro dal 12 ottobre 1998 (MISTO )
Misto - rifondazione comunista-progressisti
Membro dal 22 ottobre 1998 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Membro dal 4 giugno 2001 (MISTO )
Misto-rifondazione comunista
Membro dal 13 giugno 2001 al 13 giugno 2001
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Membro dal 14 giugno 2001 (RIFONDAZIONE COMUNISTA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1994
47
1995
44
1996
80
1997
27
1998
13
1999
13
2000
15
2001
44
2002
41
2003
26
2004
24
2005
13
2006
1