Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Uberto Bonino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Uberto Bonino
Nasce a La Spezia (Liguria) il 13 marzo 1901
Deceduto il 9 giugno 1988
Industriale, banchiere.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
86
Interventi
|
25
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (2)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 2 risultati
Anno
1954
II Legislatura della Repubblica italiana
AGRIMI ed altri: Provvidenze per la stampa (iniziativa Parlamentare) -
C.743
, 30 marzo 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Provvidenze per la stampa.
BONINO ed altri: Istituzione del Consorzio nazionale per l'industria molitoria (iniziativa Parlamentare) -
C.1078
, 28 luglio 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Repubblica - Senato
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1949
2
1950
2
1953
2
1954
2
1955
1
1956
3
1957
1
1958
3
1959
6
1960
2
1962
1