X Commissione industria e commercio
Vicepresidente
dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954
Vicepresidente
dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955
Vicepresidente
dal 1 luglio 1955 al 9 luglio 1956
Vicepresidente
dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Vicepresidente
dal 1 luglio 1957 al 11 giugno 1958