Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Umberto Tupini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Umberto Tupini
Nasce a Roma (Lazio) il 27 maggio 1889
Deceduto il 7 gennaio 1973
Commemorazioni
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 1 febbraio 1973
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
49
Progetti di legge presentati
|
99
Interventi
|
41
Interventi e citazioni
|
3
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
Ambiente, lavoro e costume delle Camere di ieri e di oggi
Concretezza. - 1 (1955), n. 10, p. 8-12
Interventi dei parlamentari Giovanni Braschi, Teodoro Bubbio, Paolo Cappa, Mario Cingolani, Emilio Lussu, Cino Macrelli, Umberto Merlin, Albino Ottavio Stella, Umberto Tupini
F30 - Memorialistica parlamentare, aneddotica, note di vita parlamentare
Lussu Emilio
,
Braschi Giovanni
,
Bubbio Teodoro
,
Cappa Paolo
,
Macrelli Cino
,
Merlin Umberto
,
Stella Albino Ottavio
,
Tupini Umberto
,
Cingolani Mario
Tupini Umberto
Contributo ad una storia della crisi del Parlamento : l'Aventino
In: Il centenario del Parlamento : 8 maggio 1848 - 8 maggio 1948. - Roma : Camera dei deputati, 1948. - p. 249-256
Testo
Sulla crisi del Parlamento tra il 1919 e il 1924
A10 - Il Parlamento in generale
Tupini Umberto
Tupini Umberto
Il Partito Popolare Italiano e le attuali elezioni politiche
Macerata : Stab. cromo tipografico commerciale, 1924. - 22 p.
Elezioni del 1924
H32 - Comportamento elettorale: singoli partiti
H36-06 - Comportamento elettorale. Elezioni 1924
Tupini Umberto
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1921
1
1948
17
1949
19
1950
7
1959
2
1960
2