Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Umberto Tupini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Umberto Tupini
Nasce a Roma (Lazio) il 27 maggio 1889
Deceduto il 7 gennaio 1973
Commemorazioni
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 1 febbraio 1973
Gruppi
|
5
Incarichi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
49
Progetti di legge presentati
|
99
Interventi
|
41
Interventi e citazioni
|
3
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
XXV Legislatura del Regno d'Italia
Giunta per le elezioni
Membro dal 10 dicembre 1919 al 30 giugno 1920
Segretario dal 30 giugno 1920 al 7 aprile 1921
Assemblea Costituente
Giunta delle elezioni
Membro dal 26 giugno 1946 al 10 ottobre 1946
Commissione per la costituzione
Vicepresidente dal 19 luglio 1946 al 31 maggio 1947
Membro dal 19 luglio 1946 al 31 maggio 1947
Prima sottocommissione
Presidente dal 19 luglio 1946 al 31 maggio 1947
Membro dal 19 luglio 1946 al 31 maggio 1947
Comitato di redazione
Membro dal 19 luglio 1946 al 31 maggio 1947
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 10 dicembre 1946 al 31 maggio 1947
Membro dal 10 dicembre 1946 al 31 maggio 1947
II Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare consultiva per il parere sulle norme di attuazione della legge 13 marzo 1950, n. 120, sull'ordinamento dell'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (i.n.a.d.e.l)
Membro dal 6 ottobre 1953 al 11 giugno 1958
Presidente dal 13 dicembre 1955 al 11 giugno 1958
Membro dal 13 dicembre 1955 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla "anonima banchieri"
Membro dal 22 ottobre 1958 al 15 maggio 1963
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in sicilia
Membro dal 14 febbraio 1963 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 6 luglio 1966 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1921
1
1948
17
1949
19
1950
7
1959
2
1960
2