Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Valter Bielli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Valter Bielli
Nasce a Verghereto (Forli') il 20 maggio 1949
Istituto tecnico industriale; tecnico
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
448
Progetti di legge presentati
|
793
Atti di indirizzo e controllo
|
54
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 13 settembre 1994 al 4 luglio 1995
Ufficio di presidenza
Segretario dal 9 marzo 1995 al 8 maggio 1996
Membro dal 9 marzo 1995 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Segretario dal 5 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Membro dal 5 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Segretario dal 5 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Membro dal 5 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa
Membro dal 26 maggio 1997 al 16 luglio 1997
Commissione parlamentare consultiva in ordine alla attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
Membro dal 17 luglio 1997 al 11 novembre 1998
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
Membro dal 10 maggio 1999 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge
Membro dal 13 giugno 2001 al 3 luglio 2001
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Giunta per le autorizzazioni
Membro dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il "dossier mitrokhin" e l'attività di intelligence italiana
Membro dal 4 luglio 2002 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
34
1995
42
1996
87
1997
26
1998
18
1999
20
2000
15
2001
49
2002
50
2003
47
2004
37
2005
22
2006
1