Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vito Vittorio Lenoci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vito Vittorio Lenoci
Nasce a Bari (Puglia) il 15 novembre 1934
Deceduto il 19 giugno 1978
Laurea in giurisprudenza; insegnante, avvocato.
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
106
Progetti di legge presentati
|
14
Atti di indirizzo e controllo
|
31
Interventi
|
Gruppi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 9 luglio 1968 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
Membro dal 23 ottobre 1968 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 25 maggio 1972 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 5 luglio 1976 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
5
1969
18
1970
8
1971
20
1972
25
1973
5
1975
7
1976
11
1977
7