Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vito Vittorio Lenoci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vito Vittorio Lenoci
Nasce a Bari (Puglia) il 15 novembre 1934
Deceduto il 19 giugno 1978
Laurea in giurisprudenza; insegnante, avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
14
Atti di indirizzo e controllo
|
31
Interventi
|
106
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (3)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (7)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
Anno
1975
VI Legislatura della Repubblica italiana
LENOCI: Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 (iniziativa Parlamentare) -
C.3450
, 11 febbraio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LENOCI: Modifiche alla legge 28 maggio 1973, n. 296, per la estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime civili e militari e loro superstiti a seguito di dimostrazioni ed atti militari contro i tedeschi avvenuti fra il 25 luglio e l'8 settembre del 1943 (iniziativa Parlamentare) -
C.3469
, 13 febbraio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CASTIGLIONE ed altri: Anticipazione dell'iter scolastico e sviluppo della scuola statale dell'infanzia (iniziativa Parlamentare) -
C.3850
, 26 giugno 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CANEPA ed altri: Principi fondamentali in materia di istruzione e formazione professionale (iniziativa Parlamentare) -
C.3851
, 26 giugno 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LENOCI ed altri: Istituzione della scuola secondaria superiore unitaria (iniziativa Parlamentare) -
C.3852
, 26 giugno 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BALLARDINI ed altri: Norme urgenti circa la sperimentazione negli istituti professionali (iniziativa Parlamentare) -
C.4093
, 31 ottobre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SPINELLI ed altri: Istituzione dell'Azienda di Stato per i tabacchi ed i sali (iniziativa Parlamentare) -
C.4173
, 11 dicembre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
5
1969
18
1970
8
1971
20
1972
25
1973
5
1975
7
1976
11
1977
7