Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vito Vittorio Lenoci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vito Vittorio Lenoci
Nasce a Bari (Puglia) il 15 novembre 1934
Deceduto il 19 giugno 1978
Laurea in giurisprudenza; insegnante, avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
106
Progetti di legge presentati
|
14
Atti di indirizzo e controllo
|
31
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Segretario dal 16 gennaio 1969 al 20 gennaio 1970
Segretario dal 21 gennaio 1970 al 25 gennaio 1972
Segretario dal 26 gennaio 1972 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Segretario dal 11 luglio 1972 al 12 luglio 1973
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
5
1969
18
1970
8
1971
20
1972
25
1973
5
1975
7
1976
11
1977
7