Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vittorio Calvetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vittorio Calvetti
Nasce a Mandello Del Lario (Lecco) il 5 agosto 1915
Deceduto il 21 dicembre 2014
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
85
Interventi
|
186
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1975
VI Legislatura della Repubblica italiana
BECCARIA ed altri: Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto (iniziativa Parlamentare) -
C.3434
, 5 febbraio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto.
PICA ed altri: Modifica dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, concernente i farmacisti rurali con incarico di insegnamento nella scuola media (iniziativa Parlamentare) -
C.3484
, 20 febbraio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CERVONE ed altri: Riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore (iniziativa Parlamentare) -
C.3928
, 15 luglio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TARABINI ed altri: Norme in materia di comando del personale con rapporto di pubblico impiego (iniziativa Parlamentare) -
C.3962
, 23 luglio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MAGGIONI ed altri: Costituzione dell'Accademia italiana di karate (AIKA) e disciplina della sua attività (iniziativa Parlamentare) -
C.4088
, 30 ottobre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1963
5
1964
10
1965
13
1966
5
1967
5
1968
9
1969
22
1970
16
1971
25
1972
37
1973
20
1974
12
1975
5
1976
2