Deputati
Vittorio Calvetti
Nasce
a
Mandello Del Lario
(Lecco)
il
5 agosto 1915
Deceduto il 21 dicembre 2014
Laurea in lettere; insegnante.
VI Legislatura della Repubblica italiana (25.05.1972 - 04.07.1976)
- Elezioni di domenica 7 maggio 1972 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 15 maggio 1972 , con convalida del 27 luglio 1972
Eletto
nella circoscrizione COMO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 luglio 1976