Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vittorio Emanuele Orlando
/
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vittorio Emanuele Orlando
Nasce a Palermo (Sicilia) il 19 maggio 1860
Deceduto il 1 dicembre 1952
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 2 dicembre 1952
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 2 dicembre 1952
Presidente della Camera
Legislatura XXV del Regno d'Italia
XXIII Legislatura del Regno d'Italia (24.03.1909 - 29.09.1913)
15
Interventi e citazioni
|
30
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (10)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (10)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 10 risultati
Anno
1909
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907 n. 429 riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private; emendamento (iniziativa Governativa) -
C.5-5bis
, 1 marzo 1909
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Protezione del bacino idrogeologico di Montecatini" (iniziativa Governativa) -
C.40
, 25 marzo 1909
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Conversione in legge dei decreti reali attinenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalla legge 12 gennaio 1909 n. 12" (iniziativa Governativa) -
C.86
, 24 marzo 1909
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Conversione in legge dei R.D. 17 gennaio 1909 n. 30, e 18 marzo 1909 n. , 17 gennaio 1909 n. 36, 7 febbraio 1909 n. 64 7 febbraio 1909 n. 70 emanati in virtù della legge 12 gennaio 1909 n. 12, a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908" (iniziativa Governativa) -
C.90
, 3 aprile 1909
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Riforma della legge 7 luglio 1907 n. 526 sulle piccole società cooperative e sulle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione" (iniziativa Governativa) -
C.125
, 2 maggio 1909
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Conversione in legge di Decreti Reali attinenti al servizio dei Lavori Pubblici, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12" (iniziativa Governativa) -
C.167
, 3 giugno 1909
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, e tasse sui contratti di Borsa" (iniziativa Governativa) -
C.168
, 23 maggio 1909
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie e le automobili in servizio pubblico" (iniziativa Governativa) -
C.169
, 25 marzo 1909
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Conversione in legge di RR.DD. attinenti al servizio dei lavori pubblici, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalla legge 12 gennaio 1909 n. 12" (iniziativa Governativa) -
C.239
, 17 novembre 1909
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Istituzione di Collegi di probi viri per l'agricoltura industria e commercio" (iniziativa Governativa) -
C.269
, 25 novembre 1909
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
0
1
1909
10
1910
1