Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vittorio Emanuele Orlando
/
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vittorio Emanuele Orlando
Nasce a Palermo (Sicilia) il 19 maggio 1860
Deceduto il 1 dicembre 1952
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 2 dicembre 1952
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 2 dicembre 1952
Presidente della Camera
Legislatura XXV del Regno d'Italia
XXIV Legislatura del Regno d'Italia (27.11.1913 - 29.09.1919)
Organi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
44
Interventi e citazioni
|
2
Documenti
|
113
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (2)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 2 risultati
Anno
1914
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
"Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso medio dei cambi" (iniziativa Governativa) -
C.321
, 3 dicembre 1914
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1914, n. 1283, relativo alla proroga delle operazioni a termine ed al corso medio della rendita" (iniziativa Governativa) -
C.323
, 3 dicembre 1914
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1914
2
1915
2
1916
6
1917
16
1918
13
1919
12