Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vittorio Foa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vittorio Foa
Nasce a Torino (Piemonte) il 18 settembre 1910
Deceduto il 20 ottobre 2008
Laurea in giurisprudenza; pubblicista, sindacalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
57
Interventi
|
87
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1956
II Legislatura della Repubblica italiana
NOVELLA e FOA: Istituzione di un Comitato interministeriale per la stabilità della occupazione nelle grandi aziende industriali (iniziativa Parlamentare) -
C.1989
, 18 gennaio 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CHIARAMELLO ed altri: Integrazione del trattamento economico dei giudici ordinari della Corte costituzionale (iniziativa Parlamentare) -
C.2060
, 14 febbraio 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PIERACCINI ed altri: Inchiesta parlamentare sulle condizioni della produzione dello zucchero in Italia (iniziativa Parlamentare) -
C.2572
, 27 novembre 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LUZZATTO ed altri: Modificazione della legge 26 settembre 1954, n. 863, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (iniziativa Parlamentare) -
C.2641
, 21 dicembre 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VILLABRUNA ed altri: Disposizioni sulle intese industriali e commerciali (iniziativa Parlamentare) -
C.2642
, 21 dicembre 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VILLABRUNA ed altri: Riforma delle società per azioni (iniziativa Parlamentare) -
C.2644
, 21 dicembre 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1953
14
1954
19
1955
4
1956
6
1957
1
1958
6
1959
6
1960
5
1961
6
1962
4
1963
5
1964
2
1965
6
1966
3