Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vittorio Foa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vittorio Foa
Nasce a Torino (Piemonte) il 18 settembre 1910
Deceduto il 20 ottobre 2008
Laurea in giurisprudenza; pubblicista, sindacalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
57
Interventi
|
87
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1965
IV Legislatura della Repubblica italiana
LEVI ARIAN ed altri: Autorizzazione di spesa per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia (iniziativa Parlamentare) -
C.2255
, 9 aprile 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FOA e LAMA: Riduzione dell'orario di lavoro per i portieri (iniziativa Parlamentare) -
C.2284
, 14 aprile 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FOA ed altri: Cessazione dei rapporti associativi delle banche e prevalente partecipazione statale e degli istituti di credito di diritto pubblico con le organizzazioni sindacali delle banche private (iniziativa Parlamentare) -
C.2463
, 21 giugno 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PIGNI ed altri: Rimpatrio delle salme dei lavoratori emigrati deceduti all'estero (iniziativa Parlamentare) -
C.2698
, 20 ottobre 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LEVI ARIAN ed altri: Istituzione di sezioni serali di scuole secondarie statali e norme sui rapporti di lavoro per i lavoratori studenti (iniziativa Parlamentare) -
C.2762
, 17 novembre 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LEVI ARIAN ed altri: Collocamento a riposo dei primari ospedalieri perseguitati politici e razziali (iniziativa Parlamentare) -
C.2872
, 15 dicembre 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1953
14
1954
19
1955
4
1956
6
1957
1
1958
6
1959
6
1960
5
1961
6
1962
4
1963
5
1964
2
1965
6
1966
3