Deputati
Valter Veltroni
(Walter Veltroni)
Nasce
a
Roma
(Lazio)
il
3 luglio 1955
maturita' di cinematografia;giornalista
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
- Elezioni di domenica 21 aprile 1996 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 29 aprile 1996 , con convalida del 15 gennaio 1997
Eletto
nel collegio di Roma Centro
(circoscrizione LAZIO 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001